- Type d'annonce : Modification - Modifications diverses
- Nom du support : L'Echo du Berry
- Date de parution : 28 Mars 2024
- Société : SARL COMPTA PLUS
CESSION PARTS SOCIALES ET MODIFICATION DE LA GERANCE
SARL « AP MOTOS – AP STAGES»
Société à responsabilité limitée au capital de 3 750 €uros Siège social : 1, chemin des escargots - 18 200 ORVAL 495 052 169 RCS BOURGESCESSION PARTS SOCIALES ET MODIFICATION DE LA GERANCE
Aux termes du PV d’AGE du 10/01/2024, il a pris acte :
- de la démission de Monsieur PRECOP Daniel de ses fonctions de gérant au 31/12/2023 ;
- de la cession de la totalité de ces parts sociales.
Nouvelle répartition :
Le capital social est fixé à la somme de 3 750 €.
Il est divisé en 75 parts 50 €uros, numérotées de 1 à 75, entièrement souscrites et libérées et attribuées à Monsieur PRECOP Alexandre, associé gérant.
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 75 parts
- de la nomination de seul gérant de Monsieur PRECOP Alexandre à compter du 1er janvier 2024.
Les modifications statutaires seront effectuées en conséquence au RCS de BOURGES